- 2024. Süper Lig
ekiplerinden Kasımpaşa A.Ş'de
yönetim değiştiği. Kulübün
sahibi Tur**** Ciner,
yönetim kurulu başkanlığını bıraktı. Mavi beyazlı İstanbul...
-
Archived from the
original on 6 June 2017.
Retrieved 25 May 2017. "A.Ş.
Yönetim Kurulu" (in Turkish). antalyaspor.com.tr. 23
February 2021.
Archived from...
- class, Gold Rays with Neck
Ribbon (2021) "İlker Aycı
Umman Havayolları'nın
yönetim kurulunda… Şirket
krizden çıkabilecek mi? –
Tolga Özbek" (in Turkish)....
-
Yollar Dönüşe
Gider İntizar
Zirveye Götüren Yol:
Yönetim Yönetim El Kitabı Başarı
Bedel İster
Yönetim ve
Organizasyon Kalite Liderliği Ortaklık Kültürü...
- to 2004. He is also
chairman of the
board of
supermarket chain Kipa. "
Yönetim Kurulu". anadolugrubu.com.tr.
Archived from the
original on 29
April 2016...
- 2021". YouTube. https://www.aa.com.tr/tr/sirkethaberleri/sanayi/kardemirin-
yonetim-kurulu-baskanligina-alparslan-bayraktar-getirildi/660579 | https://www...
- tennis,
swimming and Jereed, an
ancient Turkic equestrian team sport. "
Yönetim Kurulu". Siv****por
Official Website.
Retrieved 2024-07-20. "Üç Yıldızın...
-
Archived from the
original on 6 June 2019.
Retrieved 6 June 2019. "ALANYASPOR
YÖNETİM KURULU 2018–2019" (in Turkish). alanyaspor.org.tr. 29
April 2019. Retrieved...
-
Retrieved 19
April 2024. "****BOL A TAKIMI".
Retrieved 18 July 2019. "
Yönetim Kurulu Üyeleri". fenerbahce.org (in Turkish). 20 May 2017.
Retrieved 14...
- imza attı. İmza törenine, Kulüp Başkanımız
Nihat Tazearslan'ın yanısıra,
yönetim kurulu üyelerimiz katıldı. Camiamıza hayırlı olsun" [Serkan Özbalta is...